共青团成都市委网站成都市信访局官网-成都市委办公厅处长
第一了成都信息大学学工网,能够给浩瀚网民消消气,你看,当局连本人的办公大楼都拍卖了来援助灾区的建立,何等巨大高尚的肉体啊,一会儿能够打动许多网民; 投资12亿,约莫相称于台湾给四川赈灾捐钱3倍
1994.05-1996.01,四川农业大学经济与商业学院讲师、经济系主任、教工党支部书记;
1986.07-1992.07,四川农业大学农业经济与办理系助教(其间:1988.09-1991.07,在四川农业大学在职攻读经济办理硕士学位);
2013.01-2015.11,成都会当局副秘书长共青团成都会委网站,市当局办公厅主任成都会信访局官网成都会信访局官网、市当局办公厅党构成员;
2006.02—2006.11,双流县委常委、西南航空港经济开辟区办理委员会党组副书记、常务副主任;
2008.04—2010.12,成都会金牛区委常委共青团成都会委网站、构造部部长、西华街道党工委第一书记(其间:2005.09-2008.06共青团成都会委网站,在四川省委党校地区经济学专业进修);
2010.12—2011.12,成都会金牛区委常委、构造部部长、党校校长、西华街道党工委第一书记;
2006.11—2006.12共青团成都会委网站,双流县委常委、西南航空港经济开辟区办理委员会党组书记、主任;
2008.04-2013.06,成都会商务局副局长、党构成员(2002.09-2008.12,在成都理工大学古生物学与地层学专业进修);
1998.02—2001.03,共青团双流县委副书记(其间:1999.09-2001.02,在四川省委党校法令专业进修);
2006.12—2008.02,双流县委常委、副县长、西南航空港经济开辟区办理委员会党组书记、主任;
1996.01-1997.05,四川农业大学经济与商业学院副传授、学院总支委员(1995.09-1998,在西南财经大学攻读博士学位);
1998.06-2000.08,成都会人大常委会办公厅主任科员(1996.06-1999.07,成都会人大构造团委书记);
2012.08-2013.01,成都会当局副秘书长成都会信访局官网,市当局研讨室主任、市当局办公厅党构成员;
1995.07-1998.04,成都会人大城环委办公室科员(其间:1995.09-1998.01,在四川结合大学经济办理系百姓经济方案与办理专业研修班进修);
2000.08-2002.08成都会信访局官网,成都会人大常委会办公厅秘书处副处长(1998.09-2001.07,在四川省委党校研讨生部法学专业进修);