成都市主要领导成都地方志成都设立市委社治委
罗强成都处所志成都处所志,男成都设立市委社治委,汉族,1963年10月生,重庆人,1985年3月参加中国共产党,1982年8月参与事情,成都理工学院矿物学、岩石学、矿床学专业结业,研讨生学历,理学博士学位,传授
罗强成都处所志成都处所志,男成都设立市委社治委,汉族,1963年10月生,重庆人,1985年3月参加中国共产党,1982年8月参与事情,成都理工学院矿物学、岩石学、矿床学专业结业,研讨生学历,理学博士学位,传授。
1996.12-2002.11 共青团四川省委副书记成都处所志、党构成员,省青联副主席(其间:1997.09-2000.06成都理工学院矿物学、岩石学、矿床学专业进修,获理学博士学位成都处所志,1998.10评为传授,2001.09-2002.03美国芝加哥伊利诺伊州立大学会见学者)
1978.10-1982.08 成都地质学院找矿系地区地质查询拜访及矿产普查专业进修,获工学学士学位
经济日报-中国经济网成都3月1日综合报导 在3月1日下战书举办的成都会十七届人大一次集会第四次全领会议上,罗强中选为成都会群众当局市长。谢瑞武、范毅、刘筱柳、刘玉泉、王平江、刘旭光中选为成都会群众当局副市长成都设立市委社治委。
十一届成都处所志、十三届天下人大代表,九届、十届、十一届省委委员,十一届省人大常委会委员,省十一届、十二届成都设立市委社治委、十三届人大代表,八届省政协常委,十二届、十三届市委委员,市十六届成都设立市委社治委、十七届人大代表
1988.12-1993.02 西南石油学院勘察系党总支副书记(其间:1992.02-1992.06任四川省岳池县委社教团副团长,1992.06破格评为副传授)
1984.09-1987.07 西南石油学院勘察系石油地质与勘察专业研讨生进修成都处所志,获工学硕士学位