成都蓉价网成都局集团班子成员成都市交委领导简历
(2010.10--2012.11浙江大学-香港理工大学初级办理职员工商办理专业在职进修,获初级办理职员工商办理硕士学位) 1986.07--1988.11 河北省委办公厅综合二处科员、副主任科员(其间:1987.02--1988.11挂职任河北省平山县西柏坡村党支部副书记) 2013.01--2018.01 黑龙江省初级群众法院常务副院长、党组副书记(正厅长级),省委政法委委员(2014.01),省纪委委员(2017.05)(其间:2016.02--2016.06中心第四巡查组副组长;2016.
(2010.10--2012.11浙江大学-香港理工大学初级办理职员工商办理专业在职进修,获初级办理职员工商办理硕士学位)
1986.07--1988.11 河北省委办公厅综合二处科员、副主任科员(其间:1987.02--1988.11挂职任河北省平山县西柏坡村党支部副书记)
2013.01--2018.01 黑龙江省初级群众法院常务副院长、党组副书记(正厅长级),省委政法委委员(2014.01),省纪委委员(2017.05)(其间:2016.02--2016.06中心第四巡查组副组长;2016.09--2017.01中心党校中青年干部培训班进修)
1993.03--1996.03 四川省群众查察院反贪局局长(其间:1994.12--1996.02挂职任成都会群众查察院副查察长、党构成员)
1991.12--1994.08 四川省宜宾地域疆土局副局长〔其间:1992.03--1993.12挂职任珙县副县长;1992.09--1994.07中国科学院天文研讨所经济天文(地区经济)专业在职研讨生进修,获理学硕士学位〕
2013.02--2018.01 四川省广安市委书记(其间:2015.09--2016.01中心党校第三十九期中青年干部培训一班进修)
2012.08--2013.01 交通银行党委委员兼北京办理部总裁,北京市分行行长、党委书记
1997.05--1998.07 四川省成都会审计局副局长,民建四川省委会副主委、成都会委会副主委
1998.05--2003.01 四川省财务厅副厅长、党组副书记(其间:2001.09明白为正厅级)
2013.01--2013.03 四川省政协副主席,致公党中心常委、四川省委会主委,成都会政协副主席
叶壮,男,汉族,1958年4月生,四川广安人,1982年3月参加中国共产党,1976年9月参与事情,复旦大学物理二系放射化学专业结业,大学学历,理学学士。
1986.07--1988.11 山东医科大学卫生系社会医学与卫生奇迹办理专业硕士研讨生(其间:1987.09--1988.06上海本国语学院出国留学准备职员培训部培训)
彭宇行,男,汉族,1962年11月生,四川犍为人,1995年6月参加中国共产党,1985年7月参与事情,法国居里大学(巴黎第六大学)高份子质料专业结业,研讨生学历,理学博士,研讨员。
十七届、十八届、十九届中心委员,十二届天下人大代表,十届天下政协常委,省十二届、十三届人大代表
1984.05--1989.01 四川省攀枝花市财务局预算科副科长(其间:1986.09--1988.07西南财经大学财务专业干部专修科进修)
1998.02--2001.03 四川省宜宾市委常委、副市长(其间:2000.03--2001.01中心党校一年制中青年干部培训班进修)
2012.06--2012.12 致公党中心常委、四川省委会主委、成都会委会主委,成都会政协副主席
王宁,男,汉族,1959年7月生,四川德阳人,1985年12月参加中国共产党,1976年9月参与事情,西南财经大学财务学专业结业,研讨生学历,经济学博士成都局团体班子成员,注册管帐师。
2017.11--2017.12 四川省当局副省长、党构成员,省委军民交融办主任,绵阳市委书记、中国(绵阳)科技城党工委书记
朱鹤新,男,汉族,1968年3月生,江苏启东人,1999年9月参加中国共产党,1991年8月参与事情,上海财经大学信息系经济信息办理体系专业结业,大学学历,工学学士,初级经济师。
(2012.03--2014.12四川大学电子信息学院软件工程专业进修,获工程硕士学位;2015.10--2015.12国防大学第47期省部班进修)
尧斯丹,男,藏族,1962年6月生,四川金川人,1982年6月参加中国共产党,1983年7月参与事情,四川省委党校行政办理专业结业,省委党校研讨生学历。
陈文华,男,汉族,1955年12月生,四川自贡人,1987年3月参加民建,1974年10月参与事情,西南财经大学管帐系管帐实际专业结业,研讨生学历成都蓉价网,经济学硕士,研讨员。
1998.07--2002.01 四川省监察厅副厅长,民建四川省委会副主委、成都会委会副主委
2011.10--2011.12 交通银行公司营业总监兼北京办理部常务副总裁,北京市分行行长、党委书记
叶寒冰,男,汉族,1965年10月生,浙江三门人,1985年10月参加中国共产党,1982年8月参与事情,中心党校函授学院经济办理专业、浙江大学-香港理工大学初级办理职员工商办理专业结业,中心党校研讨生学历,初级办理职员工商办理硕士,一级警监。
2011.12--2012.04 交通银行党委委员兼公司营业总监,北京办理部常务副总裁,北京市分行行长、党委书记
(1998.07--2000.06四川师范大学政法学院课程与讲授论专业研讨生课程学习班进修)
1988.11--1993.11 俄罗斯医学科学院社会卫生、经济与卫生奇迹办理研讨所卫生经济与卫生奇迹办理专业博士研讨生
十届天下人大代表,八届、九届、十届、十一届省委委员,省九届人大常委会委员,省十届、十三届人大代表,七届、十届、十一届省政协常委
2002.02--2002.12 中国科学院成都分院副院长,成都有机化学研讨所所长、成都有机化学有限公司董事长、党委书记
2009.12--2011.09 四川省开展变革委主任、党组书记兼省物价局局长、省西部开辟办(攀西办)主任
刘作明,男,汉族,1957年9月生,山东龙口人,1980年4月参加中国共产党,1975年10月参与事情,西南政法学院法令专业结业,大学学历,法学学士。
(1994.09--1997.07辽宁大学企业办理专业研讨生课程班在职进修,获经济学硕士学位)
侯晓春,男,汉族,1960年7月生,四川营隐士,1984年12月参加中国共产党,1977年8月参与事情,四川大学政治经济学专业结业,研讨生学历,经济学博士。
1998.12--2001.07 四川省成都会青羊区副区长(其间:1999.09--1999.12成都会赴美初级办理职员培训班进修;1999.11评为初级管帐师)
王树江,男,汉族,1962年3月生,黑龙江庆安人,1985年4月参加中国共产党,1985年7月参与事情,北京大学法令系经济法专业结业,大学学历,法学学士。
2007.04--2008.01 致公党四川省委会副主委、成都会委会主委成都局团体班子成员,成都职业手艺学院院长
2012.04--2012.08 交通银行党委委员兼公司营业总监,北京办理部总裁,北京市分行行长、党委书记
1983.07--1985.03 阿坝师范专科黉舍教导员成都蓉价网、校团委副书记(其间:1984.09--1985.01西南师范学院高校干部第六期培训班进修)
尹力,男,汉族,1962年8月生,山东临邑人,1983年6月参加中国共产党,1987年9月参与事情,俄罗斯医学科学院卫生经济与卫生奇迹办理专业结业成都蓉价网,研讨生学历,医学博士。
2002.01--2007.05 四川省群众查察院副查察长,民建四川省委会副主委(其间:2004.12评为研讨员)
2013.11--2015.03 四川省当局秘书长、党构成员,省当局办公厅主任、党组书记,雅安市委书记
(1997.09--2006.06西南交通大学经济办理系管文科学与工程专业在职研讨生进修,获办理学博士学位)
1990.03--1992.07 法国居里大学(巴黎第六大学)高份子质料专业研讨生进修,获理学博士学位
王东明,男,汉族,1956年7月天生都局团体班子成员,辽宁宽甸人,1975年6月参加中国共产党,1975年8月参与事情成都蓉价网,中心党校法学专业、辽宁大学哲学系哲学专业结业,中心党校研讨生学历,哲学学士。
2013.04--2015.03 国度食物药品监视办理总局副局长、党组副书记,国度卫生和方案生养委员会副主任
王雁飞,男,汉族,1963年2月生,河北赞皇人,1983年6月参加中国共产党,1986年7月参与事情,中国政法大学宪法学专业结业,研讨生学历,法学硕士。
1997.11--1999.06 中国科学院成都有机化学研讨所常务副所长、法人代表(掌管事情)
2000.11--2002.10 黑龙江省初级群众法院审讯委员会委员、刑事审讯第一庭庭长(其间:2001.03--2001.07黑龙江省委党校中青年干部培训班进修)
1994.02--1996.10 西南交通大学方案财政处副处长(其间:1994.02--1994.04铁道部党校干部实际班进修;1996.01掌管事情;1996年获中级管帐师任职资历)
1989.10--1992.08 四川省松潘县委副书记、县长(1990.03),共青团阿坝州委书记
王一宏,男,汉族,1961年6月生,四川绵竹人,1983年12月参加中国共产党,1978年12月参与事情,西南交通大学地区经济专业结业,研讨生学历,经济学硕士。
(1999.09--2002.07中心党校函授学院在职研讨生班经济办理专业进修;2002.03--2002.07浙江省委党校中青年干部培训班进修)
尹力中选为四川省群众当局省长,王宁、杨兴平、朱鹤新、杨洪波、彭宇行、尧斯丹、叶寒冰成都蓉价网、王一宏中选为四川省群众当局副省长。
在1月30日上午举办的四川省十三届人大一次集会第三次全领会议上,王东明中选为四川省十三届人大常委会主任,黄新初、陈文华、刘捷、叶壮、刘作明、包惠、侯晓春中选为四川省十三届人大常委会副主任。
1987.09--1990.04 西南交通大学经济办理专业研讨生进修(获工学硕士学位),校团委副书记兼团总支书记
2015.03--2015.07 四川省当局秘书长、党构成员,省当局办公厅党组书记,雅安市委书记
2005.03--2006.10 成都职业手艺学院院长,致公党成都会委会副主委(2005.12评为副传授)
十一届、十二届天下人大代表,十届天下政协委员,省十一届、十二届、十三届人大代表成都蓉价网,七届省政协委员、八届省政协常委
2017.09--2017.11 四川省当局副省长、党构成员,绵阳市委书记、中国(绵阳)科技城党工委书记
2011.09--2011.11 四川省当局副省长、党构成员,省开展变革委主任、党组书记兼省物价局局长、西部开辟办(攀西办)主任
2001.01--2005.03 四川省成都会教委副主任,致公党成都会委会副主委(其间:2001.10--2002.01中心社会主义学院第8期民主党派干部培训班进修)
杨兴平,男,汉族,1965年12月生,四川成都人,1994年3月参加致公党,1984年7月参与事情,四川教诲学院汗青系汗青专业、四川大学电子信息学院软件工程专业结业,大学学历,工程硕士,副传授。
2007.07--2013.01 四川省委统战部常务副部长,省委藏区事情指导小组办公室主任(其间:2008.01兼任十届省政协副秘书长)
2012.02--2013.04 卫生部副部长、党构成员,国度食物药品监视办理局局长、党组书记
刘捷,男,汉族,1957年2月生,四川兴文人,1992年10月参加中国共产党,1976年3月参与事情,中国科学院天文研讨所经济天文(地区经济)专业、辽宁大学企业办理专业结业,研讨生学历,理学、经济学硕士。
1980.02--1987.09 四川省财务厅预算处干部、副科长、科长(其间:1981.09--1983.02湖北财经学院财经系进修)
2010.01--2013.01 四川省委构造部副部长,省人力资本和社会保证厅厅长、党组书记,省公事员局局长(兼)
2013.01--2014.12 交通银行副行长、党委委员兼北京办理部总裁、北京市分行行长、党委书记(其间:2013.05--2013.07中心党校第53期省部级干部学习班进修)
2010.01--2012.09 四川省住房和城乡建立厅厅长、党组书记(其间:2010.09--2011.01中心党校第29期中青年干部培训班进修)
黄新初,男,汉族,1957年10月生,湖北孝动人,1984年10月参加中国共产党,1976年7月参与事情,四川结合大学经济系政治经济学专业结业,研讨生学历,经济学博士。
2015.04--2015.05 四川省委常委、省当局常务副省长、党构成员,四川行政学院院长
2000.08--2003.08 四川省委企业工委副书记(其间:2000.11--2002.04任省委企业纪工委书记;2001.05--2001.08参与四川省第2期中青年干部赴美国辛辛那提大学中持久培训班进修)
十届、十二届天下人大代表,九届、十届、十一届省委委员,省十届、十一届、十二届、十三届人大代表
杨洪波,男,汉族,1960年8月生,四川邻水人,1988年8月参加中国共产党,1982年8月参与事情,同济大学修建系都会计划专业、英国威尔士大学都会计划专业结业,大学学历,理学硕士,初级工程师。
1991.07--1997.12 四川省遂宁市体改委副主任(其间:1995.06--1997.12挂职任蓬溪县委副书记兼县体改委主任)
十一届天下人大代表,十二届天下政协委员,省十二届、十三届人大代表,九届省政协委员,十届省政协常委,十一届省政协委员
2003.10--2006.07 卫生部国际协作司司长(其间:2004.01--2005.05担当天下卫生构造执委并中选执委会副主席;2005.03 --2006.01中心党校一年制中青年干部培训班进修)
2007.07--2007.11 四川省司法厅厅长、党委书记,省委维稳办主任,省牢狱办理局第一政委(2007.09)
1982.07--1993.08 西南财经大学助教、讲师、副传授,审计学教研室副主任、主任(其间:1985.09--1988.07西南财经大学管帐系管帐实际专业在职研讨生进修,获经济学硕士学位)
2008.01--2009.12 四川省开展变革委主任、党组书记,省西部开辟办(攀西办)主任
包惠,女,汉族,1963年8月生,云南宣威人,1983年6月参加中国共产党,1984年7月参与事情,西南交通大学管文科学与工程专业结业,研讨生学历,办理学博士成都局团体班子成员,初级管帐师。
(1996.09--1998.07中国社会科学院研讨生院经济系市场经济专业研讨生课程班进修)
2009.12--2010.01 四川省委构造部副部长,省人力资本和社会保证厅党组书记,省公事员局局长(兼)
(1994.09--1996.12四川省委党校经济办理专业本科班进修;1995.11--1997.11财务部财务科研所财务专业研讨生学习班进修)
(2007.09--2010.06四川大学经济学院政治经济学专业在职研讨生进修,获经济学博士学位)
推举王树江为四川省初级群众法院院长;冯键为四川省群众查察院查察长。新选出的省群众查察院查察长冯键待最高群众查察院查察长提请天下人大常委会核准。
2010.02--2011.10 交通银行公司营业总监、公司机构营业部总司理兼北京办理部常务副总裁(其间:2010.09--2011.01中心党校第29期中青年干部培训班进修)
1992.05--1993.03 四川省群众查察院反贪局副局长(其间:1992.07任正处级查察员)
2008.02--2013.05 宁夏回族自治区群众查察院查察长(其间:2011.04--2011.07国度行政学院省部级干部英语强化班进修)
2007.11--2011.02 四川省司法厅厅长、党委书记,省牢狱办理局第一政委,省委政法委委员
1979.12--1987.08 四川石油办理局川南气矿4095钻井队江北大队工人、手艺员,川南气矿后辈校、教诲中间西席(其间:1982.09--1987.07西南师范大学天文学系天文专业进修)
(1994.09--1998.06四川结合大学经济系政治经济学专业在职研讨生进修,获经济学博士学位;1998.09-- 1999.07中心党校一年制中青年干部培训班进修)
1982.07--1987.07 四川省农业机器化黉舍西席,门生科、教务科副科长(其间:1985.03--
1987.02--1994.07 黑龙江省初级群众法院经济庭助理审讯员(副科级,1988.10正科级)(其间:1992.07--1994.07挂职任黑龙江省哈尔滨市道里区群众法院助理审讯员)
2003.09--2008.07 四川省财务厅副厅长、党构成员(其间:2003.09--2005.12西南交通大学地区经济专业研讨生进修,获经济学硕士学位;2006.03--2006.07中心党校中青班进修)
1984.07--1996.08 四川省成都会第14中学西席、校团委书记、教诲处副主任、校工会副主席(其间:1987.08--1992.06四川教诲学院汗青系汗青专业进修)
1988.11--1993.04 共青团四川省成都会委副书记、市青联主席(其间:1989.09--1992.12四川大学经济系经济学专业在职研讨生进修,获经济学硕士学位)
2009.03--2012.01 浙江省温州市委常委、公安局局长,浙江省公安厅党委委员(2011.12)
2008.01--2008.04 致公党四川省委会副主委、成都会委会主委,成都会政协副主席,成都职业手艺学院院长
1993.12--1997.02 中国科学院成都有机化学研讨所副研讨员、研讨员、博士生导师、研讨室副主任