成都经济水平怎么样成都市旅游概况_成都市市委副书记
2019.08—2019.09 四川省群众当局党构成员,四川开展(控股)有限义务公司党委书记、董事长,四川金融控股团体有限义务公司党委书记、董事长; 2004.07—2005.09 四川长虹电子团体有限公司副董事长、长虹电器股分有限公司副董事长、总司理(2002.09—2005.09电子科技大学办理学院企业办理专业研讨生进修成都会旅游概略,获办理学硕士学位); 1982.09—1986.07 成都电讯工程学院电子机器系无线电公用机器装备专业进修成都经济程度怎样,获工学学士学位; 2000.05—
2019.08—2019.09 四川省群众当局党构成员,四川开展(控股)有限义务公司党委书记、董事长,四川金融控股团体有限义务公司党委书记、董事长;
2004.07—2005.09 四川长虹电子团体有限公司副董事长、长虹电器股分有限公司副董事长、总司理(2002.09—2005.09电子科技大学办理学院企业办理专业研讨生进修成都会旅游概略,获办理学硕士学位);
1982.09—1986.07 成都电讯工程学院电子机器系无线电公用机器装备专业进修成都经济程度怎样,获工学学士学位;
2000.05—2001.02 四川长虹电子团体有限公司董事、长虹电器股分公司副董事长、常务副总司理;
2020.07— 四川省群众当局副省长,成都会委副书记、成都会群众当局市长候选人、市当局党组书记成都会旅游概略。
1996.08—2000.05 长虹机械厂副厂长、长虹电器股分公司副总司理(其间:1996.12兼长虹电子团体公司空调产物奇迹部部长,1999.08兼长虹电子团体公司消费方案调理中间总调理长);
经济日报-中国经济网成都7月30日综合报导 据“川报察看”客户端动静,7月30日,成都会召开指导干部大会。省委常委、构造部部长王正谱颁布发表中心和省委关于王凤朝同道任职的决议,王凤朝任中共成都会委委员、常委、副书记,提名为成都会群众当局市长候选人。罗强同道还有任用。
2011.08—2013.12 四川航空团体有限义务公司副董事长成都会旅游概略、党委副书记、总司理(2008.09--2012.09电子科技大学企业办理专业研讨生进修,获办理学博士学位);
王凤朝,男,汉族,1965年12月生,四川中江人,1986年1月参加中国共产党成都会旅游概略,1986年7月参与事情,电子科技大学企业办理专业结业,研讨生学历成都经济程度怎样,办理学博士学位。
据中国经济网处所党政指导人物库材料显现成都经济程度怎样,王凤朝,1965年12月天生都会旅游概略,曾任四川开展(控股)有限义务公司董事长,客岁9月任四川省副省长。罗强,1963年10月生,曾任广元市委书记,绵阳市委书记,四川省当局秘书长等职务,2017年1月中选成都会市长。
2020.05—2020.06 四川省群众当局副省长、党构成员,四川开展(控股)有限义务公司党委书记、董事长;
2015.06—2015.12 四川航空团体有限义务公司党委书记成都会旅游概略、董事长,四川开展(控股)有限义务公司董事长成都经济程度怎样、党委书记;
2019.09—2020.05 四川省群众当局副省长、党构成员,四川开展(控股)有限义务公司党委书记、董事长,四川金融控股团体有限义务公司党委书记、董事长;
1993.04—1994.03 长虹机械厂、长虹电器股分公司设想二所副所长(1993.11评为工程师);
2001.02—2004.07 四川长虹电子团体有限公司董事、长虹电器股分公司副董事长、施行总裁;
2017.02—2019.08 四川开展(控股)有限义务公司党委书记、董事长,四川金融控股团体有限义务公司党委书记、董事长;